Дружинин Евгений Никитович
Дата рождения: 7 декабря 1923
Место рождения: д. Марфино Добринского р-на Воронежской обл
Дата смерти: 7 октября 2009
Место смерти: Владивосток
В РККФ: с 1941 г. Краснофлотец 27-го запасного артиллерийского полка, г. Пугачев. С 30 декабря 1941 г. – курсант училища ПВО ВМФ, г.Иваново, после его окончания 16 июля 1943 г. служил в 292-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе Волжской, затем Дунайской военной флотилии: командир огневого взвода 1084-й зенитно-артиллерийской батареи, с 14 ноября 1943 г. – командир взвода управления 1076-й зенитно-артиллерийской батареи. Затем направлен в контрразведку СМЕРШ НК ВМФ.
В органах госбезопасности: с 5 апреля 1944 г. Служил в военной контрразведке ВМФ. 20 февраля 1945 г. окончил Высшую школу контрразведки СМЕРШ НК ВМФ. Длительное время служил на Балтике (8-й ВМФ, Балтийский флот). С 25 апреля 1945 г. – оперуполномоченный ОКР СМЕРШ по дивизии ПВО Таллинского морского оборонительного района, с 15 мая 1946 г. – оперуполномоченный ОКР МГБ по береговой обороне Таллинского морского оборонительного района, с 25 июня 1947 г. – оперуполномоченный, с 29 июля 1955 г. – старший оперуполномоченный ОКР МГБ – ОО КГБ по 8-му ВМФ, обслуживал различные периферийные объекты, с 15 февраля 1950 г. – 1-ю пулеметно-артиллерийскую дивизию. В 1949 г. окончил Всесоюзный университет марксизма-ленинизма. С 13 декабря 1955 г. – старший оперуполномоченный 2-го отделения ОО КГБ по 8-му ВМФ, с 1 марта 1956 г. – старший оперуполномоченный ОО КГБ по Восточно-Балтийской флотилии, 20 марта 1958 – 12 сентября 1961 г. – заместитель начальника, с 23 октября 1961 г. – начальник ОО КГБ по 157-й бригаде ПЛ БФ, с 1 ноября 1961 г. – заместитель начальника 1-го сектора ОО КГБ по БФ. В 1962 г. окончил юридический факультет Тартуского университета. Затем занимал должности:
Начальник ОО КГБ по 15-й эскадре ПЛ ТОФ (27 апреля 1963 – 28 июля 1968 г.), в 1965 г. окончил 5-месячные Курсы переподготовки руководящего состава школы КГБ №311;
Начальник 1-го сектора ОО КГБ по Тихоокеанскому флоту (28 июля 1968 – 18 августа 1970 г.);
Заместитель начальника ОО КГБ по Тихоокеанскому флоту (18 августа 1970 – 14 июля 1977 г.);
Начальник ОО КГБ по Тихоокеанскому флоту (1977 – 1982 г.);
24 сентября 1982 г. уволен в запас КГБ по возрасту с правом ношения военной формы.
Похоронен в Владивостоке на Лесном кладбище.
Звания:
Лейтенант (16 июля 1943 г.);
Старший лейтенант (9 декабря 1946 г.);
Капитан-лейтенант (18 января 1958);
Капитан 3-го ранга (23 мая 1958 г.);
Капитан 2-го ранга (26 апреля 1963 г.);
Капитан 1-го ранга (24 октября 1968 г.);
Контр-адмирал (9 декабря 1977 г.);
Награды: ордена Отечественной войны II степени и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, 12 медалей.
Награды